(ANS – Rome) – Dans le cadre des travaux de la session plénière d’hiver du Conseil Général, le P. Ángel Fernández Artime, Recteur Majeur a nommé les Provinciaux de la Pologne Nord, le P. Roman Jachimowicz, et de la République Tchèque, le P. Petr Vaculik. Pour ce dernier il s’agit du renouvellement dans la charge.
Le P. Jachimowicz est né le 13 novembre 1967 à Gorzów Wikp,il a fait son noviciat à Swobnica, et la première profession le 22 août 1987 et la profession perpétuelle le 31 juillet 1993, à Rumia ; il a été ordonné prêtre le 25 mai 1995 à Lad.
Il a travaillé dans les communautés de « St Joseph » de Szczecin, comme Conseiller de communauté (1995-2006) et responsable des études (2005-2006) ; et puis en celle de « St Jean de Kent » à Aleksandrów Kujawski, comme Directeur (2006-2015); pour la Province « St Adalbert » de la Pologne Nord il a été Délégué pour les Anciens élèves (2008-2009).
Le P. Jachimowicz, qui succède au P. Marek Chmielewski, entrera officiellement en charge le 23 avril 2016 durant la fête de St Adalbert.
Le père Petr Vaculík, né le 3 novembre 1959, provient de la ville de Zlín, où il connut les salésiens dans les années 1970. Il a émis ses premiers vœux salésiens dans la clandestinité en raison du régime communiste qui caractérisait la politique du pays en ces années.
Il a obtenu le diplôme en électromécanique. Après avoir prêté deux ans de service militaire, il a commencé ses études de Théologie auprès de la Faculté de Théologie à Litoměřice. En 1988, il est devenu diacre, et un an plus tard prêtre. Gardant secrète sa profession religieuse, il a travaillé comme auparavant à Kyjov et ensuite Vizovice.
Après la révolution de velours, au mois de novembre 1989, il a été inséré dans la communauté de Zlín. Pour quatre ans, il a vécu dans la communauté des carmélitains à Kostelní Vydří et à Frýdlant nad Ostravicí.
Il a ensuite servi comme Directeur à Prostejov. Il a été Conseiller provincial de 2008 à 2010 et le 26 juin 2010 il a commencé son premier mandat comme Supérieur de la Province « St Jean Bosco » de la République Tchèque.
Publié le 11/12/2015