(ANS – Roma) –Dans la dense agenda qui caractérise la rencontre des Supérieurs et Coordinateurs majeurs de la Famille Salésienne (FS), qui se déroule entre aujourd’hui et demain (31 janvier-1er février) à Turin, il y a eu aussi la présentation du nouvel Secrétariat pour la Famille Salésienne et du Délégué du Recteur Majeur pour la Secrétariat, charge confiée par le Recteur Majeur au P. Eusebio Muñoz Ruiz.
Le Secrétariat pour la Famille Salésienne est un organe d’animation, formation et coordination, institué par le Chapitre Général 27 et dépendant directement du Recteur Majeur, destiné à animer la Congrégation en ce qui concerne la Famille Salésienne et à promouvoir la communion des différents groupes qui en font partie, dans le respect de leur spécificité et autonomie.
Le Délégué du Recteur Majeur pour le Secrétariat pour la Famille Salésienne est le Secrétaire central du Secrétariat ; à côté de lui il y a des Salésiens qui ont des tâches d’animation centrale dans les groupes de la FS, pour lesquels la Congrégation salésienne a la responsabilité charismatique (Salésiens Coopérateurs, Anciens Elèves de Don Bosco, ADMA, Volontaires de Don Bosco, Volontaires avec Don Bosco) et 3 membres de la Consulte de la FS .
Le Secrétariat a des tâches spécifiques par rapport à la Congrégation, au Recteur Majeur et son Conseil, et à la Famille Salésienne : le Délégué répond directement au Recteur Majeur.
Comme premier Délégué, pour le triennat 2015-2018, le P. Ángel Fernández Artime, Recteur Majeur, avec l’accord de son Conseil, a nommé le P. Eusebio Muñoz Ruiz. Né le 26 décembre 1944 à Pozoblanco, Espagne, il est salésien depuis le 16 août 1962 ; il a émis les vœux perpétuels le 26 juillet 1968 et il a été ordonné prêtre le 22 juillet 1972.
Il a été Directeur des maisons salésiennes à Ronda et Montilla, du Juvénat de Cordoba, de l’œuvre « Sanlucar La Mayor » - tout en étant Maitre des Novices – de Granada et enfin de la communauté universitaire « St Jean Bosco » dans la Vice-province de l’UPS.
Il a été aussi Vicaire, Provincial et Délégué pour la Famille Salésienne de la Province d’Espagne-Cordoba ; et ensuite Délégué pour les Salésiens Coopérateurs de la Province d’Espagne-Séville.
Publié le 31/01/2015